Sei in:
HomePage
\VII Legislatura\Composizione\Le Commissioni permanenti
Introduzione
Composizione
I Deputati
L'Ufficio di Presidenza
I gruppi parlamentari
Le commissioni permanenti
Le commissioni speciali
Le Giunte
Le commissioni bicamerali e d'inchiesta
I Giurì d'onore
Le Commissioni di vigilanza
I Governi durante la VII legislatura
Resoconti
Stenografici dell'Assemblea
Bollettino Commissioni
Stenografici indagini conoscitive
Stenografici delle sedi Legislativa e Redigente
Documenti
Progetti di legge
Leggi
Documenti parlamentari
Motore di ricerca
Stampati dei progetti di legge
Motore di ricerca
Altre Legislature
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
I AFFARI COSTITUZIONALI
II INTERNI
III ESTERI
IV GIUSTIZIA
V BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI
VI FINANZE E TESORO
VII DIFESA
VIII ISTRUZIONE E BELLE ARTI
IX LAVORI PUBBLICI
X TRASPORTI
XI AGRICOLTURA E FORESTE
XII INDUSTRIA E COMMERCIO
XIII LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE
XIV IGIENE E SANITA' PUBBLICA
X COMMISSIONE TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE, MARINA MERCANTILE, POSTE E TELECOMUNICAZIONI
(numero dei componenti a fine legislatura: 46)
LIBERTINI Lucio
(
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
)
(dal 27 luglio 1976 al 26 luglio 1978
;
dal 27 luglio 1978
)
GATTO Vincenzo
(
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
)
(
dal 27 luglio 1978
)
MAROCCO Mario Dino
(
DEMOCRAZIA CRISTIANA
)
(dal 27 luglio 1976 al 26 luglio 1978
;
dal 27 luglio 1978
)
BALDASSARI Roberto
(
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
)
(dal 27 luglio 1976 al 26 luglio 1978
;
dal 27 luglio 1978
)
SALOMONE Giosue'
(
DEMOCRAZIA CRISTIANA
)
(dal 27 luglio 1976 al 26 luglio 1978
;
dal 27 luglio 1978
)
AMARANTE Giuseppe
(
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
)
BAGHINO Francesco Giulio
(
MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - DESTRA NAZIONALE
)
BELCI Corrado
(
DEMOCRAZIA CRISTIANA
)
BERNARDI Guido
(
DEMOCRAZIA CRISTIANA
)
BOCCHI Fausto
(
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
)
BOGI Giorgio
(
REPUBBLICANO
)
CALAMINICI Armando
(
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
)
CALDORO Antonio
(
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
)
CASALINO Giorgio
(
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
)
CERAVOLO Sergio
(
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
)
CERULLO Pietro
(
COSTITUENTE DI DESTRA - DEMOCRAZIA NAZIONALE
)
CORVISIERI Silverio
(
MISTO
)
(
dal 19 gennaio 1979
)
CUFFARO Antonino
(
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
)
DAL MASO Giuseppe Antonio
(
DEMOCRAZIA CRISTIANA
)
DEL CASTILLO Benedetto
(
DEMOCRAZIA CRISTIANA
)
(
dall'11 agosto 1976
)
FEDERICO Camillo
(
DEMOCRAZIA CRISTIANA
)
FIORI Giovannino
(
DEMOCRAZIA CRISTIANA
)
(
dal 27 luglio 1978
)
FORTE Salvatore
(
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
)
FROIO Francesco
(
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
)
GUASSO Nazzareno
(
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
)
(
dal 22 settembre 1976
)
GUERRINI Paolo
(
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
)
GUGLIELMINO Giuseppe
(
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
)
LA ROCCA Salvatore
(
DEMOCRAZIA CRISTIANA
)
LAMORTE Pasquale
(
DEMOCRAZIA CRISTIANA
)
LAURO Achille
(
COSTITUENTE DI DESTRA - DEMOCRAZIA NAZIONALE
)
LUCCHESI Pino
(
DEMOCRAZIA CRISTIANA
)
LUPIS Giuseppe
(
PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO
)
MANTELLA Guido
(
DEMOCRAZIA CRISTIANA
)
MARCHI DASCOLA Enza
(
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
)
MARZOTTO CAOTORTA Antonio
(
DEMOCRAZIA CRISTIANA
)
MILLET Ruggero
(
MISTO
)
(
dal 27 luglio 1978
)
OTTAVIANO Francesco
(
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
)
PANI Mario
(
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
)
PICCINELLI Enea
(
DEMOCRAZIA CRISTIANA
)
PORCELLANA Giovanni
(
DEMOCRAZIA CRISTIANA
)
(dal 15 marzo 1978 al 20 marzo 1979
;
dal 28 marzo 1979
)
RUSSO Ferdinando
(
DEMOCRAZIA CRISTIANA
)
SANGALLI Carlo
(
DEMOCRAZIA CRISTIANA
)
(dal 15 marzo 1978 al 20 marzo 1979
;
dal 28 marzo 1979
)
SINESIO Giuseppe
(
DEMOCRAZIA CRISTIANA
)
TAMBURINI Rolando
(
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
)
TOMBESI Giorgio
(
DEMOCRAZIA CRISTIANA
)
VENTURINI Aldo
(
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
)