Sei in:
HomePage
\VII Legislatura\Composizione\Le Commissioni permanenti
Introduzione
Composizione
I Deputati
L'Ufficio di Presidenza
I gruppi parlamentari
Le commissioni permanenti
Le commissioni speciali
Le Giunte
Le commissioni bicamerali e d'inchiesta
I Giurì d'onore
Le Commissioni di vigilanza
I Governi durante la VII legislatura
Resoconti
Stenografici dell'Assemblea
Bollettino Commissioni
Stenografici indagini conoscitive
Stenografici delle sedi Legislativa e Redigente
Documenti
Progetti di legge
Leggi
Documenti parlamentari
Motore di ricerca
Stampati dei progetti di legge
Motore di ricerca
Altre Legislature
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
I AFFARI COSTITUZIONALI
II INTERNI
III ESTERI
IV GIUSTIZIA
V BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI
VI FINANZE E TESORO
VII DIFESA
VIII ISTRUZIONE E BELLE ARTI
IX LAVORI PUBBLICI
X TRASPORTI
XI AGRICOLTURA E FORESTE
XII INDUSTRIA E COMMERCIO
XIII LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE
XIV IGIENE E SANITA' PUBBLICA
VII COMMISSIONE DIFESA
(numero dei componenti a fine legislatura: 48)
VITTORELLI Paolo
(
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
)
(
dal 27 luglio 1978
)
ANGELINI Vito
(
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
)
(dal 27 luglio 1976 al 26 luglio 1978
;
dal 27 luglio 1978
)
VILLA Ruggero
(
DEMOCRAZIA CRISTIANA
)
(dal 27 luglio 1976 al 26 luglio 1978
;
dal 27 luglio 1978
)
BARACETTI Arnaldo
(
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
)
(dal 27 luglio 1976 al 26 luglio 1978
;
dal 27 luglio 1978
)
ZOPPI Pietro
(
DEMOCRAZIA CRISTIANA
)
(dal 27 luglio 1976 al 26 luglio 1978
;
dal 27 luglio 1978
)
ACCAME Falco
(
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
)
AMADEI Giuseppe
(
PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO
)
BALDASSI Vincenzo
(
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
)
BANDIERA Pasquale
(
REPUBBLICANO
)
BIANCHI BERETTA Romana
(
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
)
(
dal 27 luglio 1978
)
CAIATI Italo Giulio
(
DEMOCRAZIA CRISTIANA
)
CARUSO Ignazio
(
DEMOCRAZIA CRISTIANA
)
CAZORA Benito
(
DEMOCRAZIA CRISTIANA
)
CERRA Benito
(
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
)
CHIARANTE Giuseppe
(
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
)
CICCIOMESSERE Roberto
(
PARTITO RADICALE
)
(
dal 21 febbraio 1979
)
CORALLO Salvatore
(
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
)
CRAVEDI Mario
(
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
)
D'ALESSIO Aldo
(
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
)
EVANGELISTI Franco
(
DEMOCRAZIA CRISTIANA
)
GARBI Mario
(
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
)
(
dal 22 settembre 1976
)
GAVA Antonio
(
DEMOCRAZIA CRISTIANA
)
LATTANZIO Vito
(
DEMOCRAZIA CRISTIANA
)
LEONARDI Silvio
(
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
)
(
dal 27 luglio 1978
)
LETTIERI Nicola
(
DEMOCRAZIA CRISTIANA
)
LIMA Salvatore
(
DEMOCRAZIA CRISTIANA
)
LO BELLO Concetto
(
DEMOCRAZIA CRISTIANA
)
MAGGIONI Desiderio
(
DEMOCRAZIA CRISTIANA
)
(
dall'8 luglio 1978
)
MANCINI Giacomo
(
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
)
MANFREDI Manfredo
(
DEMOCRAZIA CRISTIANA
)
(dal 31 luglio 1976 all'11 marzo 1978
;
dal 28 marzo 1979
)
MATRONE Luigi
(
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
)
MENICACCI Stefano
(
COSTITUENTE DI DESTRA - DEMOCRAZIA NAZIONALE
)
(
dal 10 gennaio 1977
)
MEUCCI Enzo
(
DEMOCRAZIA CRISTIANA
)
MICELI Vito
(
MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - DESTRA NAZIONALE
)
MILANI Armelino
(
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
)
(
dal 27 aprile 1977
)
MILANI Eliseo
(
PARTITO DI UNITA' PROLETARIA PER IL COMUNISMO-DEMOCRAZIA PROLETARIA
)
MORAZZONI Gaetano
(
DEMOCRAZIA CRISTIANA
)
NATTA Alessandro
(
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
)
PISANU Beppe
(
DEMOCRAZIA CRISTIANA
)
(
dal 6 aprile 1978
)
POSTAL Giorgio
(
DEMOCRAZIA CRISTIANA
)
RADI Luciano
(
DEMOCRAZIA CRISTIANA
)
SANTUZ Giorgio
(
DEMOCRAZIA CRISTIANA
)
(dal 31 luglio 1976 al 20 marzo 1979
;
dal 28 marzo 1979
)
SAVOLDI Gianni
(
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
)
(
dal 5 ottobre 1976
)
STEGAGNINI Bruno
(
DEMOCRAZIA CRISTIANA
)
(
dal 21 novembre 1977
)
TASSONE Mario
(
DEMOCRAZIA CRISTIANA
)
(dal 31 luglio 1976 al 20 marzo 1979
;
dal 27 luglio 1978
)
TESI Sergio
(
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
)
VENEGONI Guido
(
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
)
ZAMBERLETTI Giuseppe
(
DEMOCRAZIA CRISTIANA
)
(dal 2 dicembre 1977 al 20 marzo 1979
;
dal 28 marzo 1979
)