Sei in:
HomePage
\XI Legislatura\Altre Pagine\Gruppi
Introduzione
Composizione
I Deputati
L'Ufficio di Presidenza
I gruppi parlamentari
Le commissioni permanenti
Le commissioni speciali
Le Giunte
Le commissioni bicamerali e d'inchiesta
I Governi durante la XI legislatura
Resoconti
Stenografici dell'Assemblea
Sommari dell'Assemblea
Bollettino Commissioni
Stenografici audizioni
Stenografici indagini conoscitive
Stenografici delle sedi Legislativa e Redigente
Documenti
Progetti di legge
Leggi
Documenti parlamentari
Motore di ricerca
Stampati dei progetti di legge
Motore di ricerca
Altre Legislature
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Gruppi
PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA
dal 12 maggio 1992 al 14 aprile 1994
(Consistenza a fine legislatura: 106)
PRESIDENTI
D'ALEMA Massimo
VICEPRESIDENTI
MUSSI Fabio
(
dal 2 agosto 1993
)
PELLICANI Giovanni
(
dal 25 giugno 1992
)
SEGRETARI
MARRI Germano
(
dal 25 giugno 1992
)
MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
BARBERA Augusto
(
dal 25 giugno 1992
)
BARGONE Antonio
(
dal 25 giugno 1992
)
BASSANINI Franco
(
dal 25 giugno 1992
)
DI PRISCO Elisabetta
(
dal 25 giugno 1992
)
FOLENA Pietro
(
dal 25 giugno 1992
)
GHEZZI Giorgio
(
dal 25 giugno 1992
)
MANCINA Claudia
(
dal 25 giugno 1992
)
PIZZINATO Antonio
(
dal 25 giugno 1992
)
POLLASTRINI Barbara
(
dal 25 giugno 1992
)
RINALDI Alfonsina
(
dal 25 giugno 1992
)
SERAFINI Anna Maria
(
dal 25 giugno 1992
)
ALTRI MEMBRI
ABATERUSSO Ernesto
ALVETI Giuseppe
ANGELINI Giordano
ANGIUS Gavino
BATTAGLIA Augusto
BEEBE TARANTELLI Carole Jane
BETTINI Goffredo Maria
(
dal 14 settembre 1993
)
BIRICOTTI GUERRIERI Anna Maria
CACCAVARI Rocco
CALZOLAIO Valerio
CAMOIRANO Maura
CAMPATELLI Vassili
CASTAGNOLA Luigi
CERVETTI Giovanni
CESETTI Fabrizio
CHIAVENTI Massimo
CIABARRI Vincenzo
CIONI Graziano
COLAIANNI Nicola
CORRENTI Giovanni
COSTANTINI Luciano
DALLA CHIESA CURTI Maria Simona
DE MARTINO Guido
(
dall'11 gennaio 1994
)
DE SIMONE Andrea Carmine
DI PIETRO Giovanni
EVANGELISTI Fabio
FELISSARI Lino
FINOCCHIARO Anna
FORLEO Francesco
FREDDA Angelo
GASPAROTTO Isaia
GIANNOTTI Vasco
GRASSI Ennio
GRASSO Gaetano
GRILLI Renato
GUIDI Galileo
IMPEGNO Berardino
IMPOSIMATO Ferdinando
INGRAO Chiara
INNOCENTI Renzo
IOTTI Nilde
JANNELLI Eugenio
LARIZZA Rocco
LAURICELLA Angelo
LETTIERI Mario
LONGO Franco
LORENZETTI PASQUALE Maria Rita
MANTOVANI Silvio
MASINI Nadia
MELILLA Generoso
MOMBELLI Luigi
MONELLO Paolo
MONTECCHI Elena
NAPOLITANO Giorgio
NARDONE Carmine
NICOLINI Renato
OCCHETTO Achille
OLIVERIO Gerardo
PERINEI Fabio
PETROCELLI Edilio
PETRUCCIOLI Claudio
PREVOSTO Antonio
REBECCHI Aldo
REICHLIN Alfredo
RODOTA' Stefano
RONZANI Gianni Wilmer
SALVADORI Massimo
SANGIORGIO Maria Luisa
SANNA Anna
SARTORI Maria Antonietta
SENESE Salvatore
SERRA Gianna
SITRA Giancarlo
SOLAROLI Bruno
SORIERO Giuseppe
STANISCIA Angelo
STRADA Renato
TATTARINI Flavio
TESTA Chicco
TORTORELLA Aldo
TRABACCHINI Quarto
TRUPIA Lalla
TURCI Lanfranco
TURCO Livia
VANNONI Mauro
VELTRONI Walter
VIGNERI Adriana
VIOLANTE Luciano
VISANI Davide
VOZZA Salvatore
ZAGATTI Alfredo