Sei in:
HomePage
\IX Legislatura\Composizione\Le Commissioni permanenti
Introduzione
Composizione
I Deputati
L'Ufficio di Presidenza
I gruppi parlamentari
Le commissioni permanenti
Le commissioni speciali
Le Giunte
Le commissioni bicamerali e d'inchiesta
Le Commissioni di vigilanza
I Governi durante la IX legislatura
Resoconti
Stenografici dell'Assemblea
Bollettino Commissioni
Stenografici audizioni
Stenografici indagini conoscitive
Stenografici delle sedi Legislativa e Redigente
Documenti
Progetti di legge
Leggi
Documenti parlamentari
Motore di ricerca
Stampati dei progetti di legge
Motore di ricerca
Altre Legislature
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
I AFFARI COSTITUZIONALI
II INTERNI
III ESTERI
IV GIUSTIZIA
V BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI
VI FINANZE E TESORO
VII DIFESA
VIII ISTRUZIONE E BELLE ARTI
IX LAVORI PUBBLICI
X TRASPORTI
XI AGRICOLTURA E FORESTE
XII INDUSTRIA E COMMERCIO
XIII LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE
XIV IGIENE E SANITA' PUBBLICA
XI COMMISSIONE (AGRICOLTURA E FORESTE)
(numero dei componenti a fine legislatura: 42)
CAMPAGNOLI Mario
(
DEMOCRAZIA CRISTIANA
)
(dall'11 agosto 1983 al 24 settembre 1985
;
dal 26 settembre 1985
)
COCCO Maria
(
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
)
(dall'11 agosto 1983 al 24 settembre 1985
;
dal 26 settembre 1985
)
MARTINO Guido
(
REPUBBLICANO
)
(dal 25 ottobre 1984 al 24 settembre 1985
;
dal 26 settembre 1985
)
CORREALE Paolo
(
PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO
)
(dall'11 agosto 1983 al 24 settembre 1985
;
dal 26 settembre 1985
)
TOMA Mario
(
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
)
(
dal 26 settembre 1985
)
ANDREONI Giovanni
(
DEMOCRAZIA CRISTIANA
)
BALZAMO Vincenzo
(
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
)
(
dal 9 luglio 1985
)
BAMBI Moreno
(
DEMOCRAZIA CRISTIANA
)
BARCA Luciano
(
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
)
BARZANTI Nedo
(
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
)
BELLINI Giulio
(
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
)
BINELLI Giancarlo
(
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
)
BONCOMPAGNI Livio
(
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
)
BORTOLANI Franco
(
DEMOCRAZIA CRISTIANA
)
BRUNI Francesco
(
DEMOCRAZIA CRISTIANA
)
CARADONNA Giulio
(
MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - DESTRA NAZIONALE
)
DIGLIO Pasquale
(
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
)
FITTANTE Costantino
(
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
)
FORMICA Rino
(
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
)
(
dal 1° agosto 1986
)
GORGONI Gaetano
(
REPUBBLICANO
)
IANNI Guido
(
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
)
LOBIANCO Arcangelo
(
DEMOCRAZIA CRISTIANA
)
MACALUSO Antonino
(
MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - DESTRA NAZIONALE
)
(
dal 9 ottobre 1986
)
MANCHINU Alberto
(
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
)
MENEGHETTI Gioacchino
(
DEMOCRAZIA CRISTIANA
)
MONGIELLO Giovanni
(
DEMOCRAZIA CRISTIANA
)
MONTECCHI Elena
(
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
)
(
dal 17 ottobre 1986
)
MORA Gianpaolo
(
DEMOCRAZIA CRISTIANA
)
NEBBIA Giorgio
(
SINISTRA INDIPENDENTE
)
PATUELLI Antonio
(
PARTITO LIBERALE ITALIANO
)
PELLIZZARI Gianmario
(
DEMOCRAZIA CRISTIANA
)
POLI Gian Gaetano
(
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
)
RABINO Giovanni Battista
(
DEMOCRAZIA CRISTIANA
)
RINDONE Salvatore
(
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
)
RIZZI Enrico
(
PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO
)
SPINI Valdo
(
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
)
(
dal 28 novembre 1986
)
URSO Salvatore
(
DEMOCRAZIA CRISTIANA
)
ZAMBON Bruno
(
DEMOCRAZIA CRISTIANA
)
ZANIBONI Antonino
(
DEMOCRAZIA CRISTIANA
)
ZOPPETTI Francesco
(
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
)
ZUECH Giuseppe
(
DEMOCRAZIA CRISTIANA
)
ZURLO Giuseppe
(
DEMOCRAZIA CRISTIANA
)
(
dal 25 settembre 1985
)