Sei in:
HomePage
\VII Legislatura\Composizione\Le Commissioni permanenti
Introduzione
Composizione
I Deputati
L'Ufficio di Presidenza
I gruppi parlamentari
Le commissioni permanenti
Le commissioni speciali
Le Giunte
Le commissioni bicamerali e d'inchiesta
I Giurì d'onore
Le Commissioni di vigilanza
I Governi durante la VII legislatura
Resoconti
Stenografici dell'Assemblea
Bollettino Commissioni
Stenografici indagini conoscitive
Stenografici delle sedi Legislativa e Redigente
Documenti
Progetti di legge
Leggi
Documenti parlamentari
Motore di ricerca
Stampati dei progetti di legge
Motore di ricerca
Altre Legislature
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
I AFFARI COSTITUZIONALI
II INTERNI
III ESTERI
IV GIUSTIZIA
V BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI
VI FINANZE E TESORO
VII DIFESA
VIII ISTRUZIONE E BELLE ARTI
IX LAVORI PUBBLICI
X TRASPORTI
XI AGRICOLTURA E FORESTE
XII INDUSTRIA E COMMERCIO
XIII LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE
XIV IGIENE E SANITA' PUBBLICA
V COMMISSIONE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - PARTECIPAZIONI STATALI
(numero dei componenti a fine legislatura: 51)
LA LOGGIA Giuseppe
(
DEMOCRAZIA CRISTIANA
)
(dal 27 luglio 1976 al 26 luglio 1978
;
dal 27 luglio 1978
)
AIARDI Alberto
(
DEMOCRAZIA CRISTIANA
)
(dal 27 luglio 1976 al 26 luglio 1978
;
dal 27 luglio 1978
)
BARCA Luciano
(
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
)
(dal 27 luglio 1976 al 26 luglio 1978
;
dal 27 luglio 1978
)
DI VAGNO Giuseppe
(
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
)
(dal 27 luglio 1976 al 26 luglio 1978
;
dal 27 luglio 1978
)
TAMINI Mario
(
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
)
(dal 27 luglio 1976 al 26 luglio 1978
;
dal 27 luglio 1978
)
ALICI Francesco
(
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
)
ALINOVI Abdon
(
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
)
(
dal 19 dicembre 1977
)
AMENDOLA Giorgio
(
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
)
BARTOLINI Mario Andrea
(
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
)
BASSI Aldo
(
DEMOCRAZIA CRISTIANA
)
BERNINI Bruno
(
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
)
BISAGLIA Antonio
(
DEMOCRAZIA CRISTIANA
)
(
dal 27 luglio 1978
)
BODRATO Guido
(
DEMOCRAZIA CRISTIANA
)
CARANDINI Guido
(
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
)
DE CAROLIS Massimo
(
DEMOCRAZIA CRISTIANA
)
DELFINO Raffaele
(
MISTO
)
DONAT CATTIN Carlo
(
DEMOCRAZIA CRISTIANA
)
ERMINERO Enzo
(
DEMOCRAZIA CRISTIANA
)
GAMBOLATO Pietro
(
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
)
GARGANO Mario
(
DEMOCRAZIA CRISTIANA
)
GIOIA Giovanni
(
DEMOCRAZIA CRISTIANA
)
KESSLER Bruno
(
DEMOCRAZIA CRISTIANA
)
LA MALFA Giorgio
(
REPUBBLICANO
)
LOMBARDO Antonino
(
DEMOCRAZIA CRISTIANA
)
(
dal 6 aprile 1978
)
MACCIOTTA Giorgio
(
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
)
MAGRI Lucio
(
PARTITO DI UNITA' PROLETARIA PER IL COMUNISMO-DEMOCRAZIA PROLETARIA
)
MANFREDI Manfredo
(
DEMOCRAZIA CRISTIANA
)
MARGHERI Andrea
(
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
)
MARIOTTI Luigi
(
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
)
(
dal 21 marzo 1977
)
MARZANO Arturo
(
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
)
(
dal 27 luglio 1978
)
MATTEOTTI Matteo
(
PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO
)
MAZZOTTA Roberto
(
DEMOCRAZIA CRISTIANA
)
(
dal 15 marzo 1978
;
dal 27 luglio 1978
)
MOLE' Carlo
(
DEMOCRAZIA CRISTIANA
)
MOSCA Giovanni
(
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
)
NAPOLEONI Claudio
(
MISTO
)
ORSINI Gianfranco
(
DEMOCRAZIA CRISTIANA
)
PETRUCCI Amerigo
(
DEMOCRAZIA CRISTIANA
)
(
dal 15 dicembre 1978
)
PRINCIPE Francesco
(
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
)
PUCCI Ernesto
(
DEMOCRAZIA CRISTIANA
)
( fino al 20 marzo 1979
;
dal 27 luglio 1978
)
RIGA Grazia
(
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
)
SANZA Angelo Maria
(
DEMOCRAZIA CRISTIANA
)
SCALIA Vito
(
DEMOCRAZIA CRISTIANA
)
(
dal 7 novembre 1977
)
SERVELLO Francesco
(
MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - DESTRA NAZIONALE
)
(
dal 4 gennaio 1977
)
SICOLO Tommaso
(
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
)
SIGNORILE Claudio
(
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
)
SPATARO Agostino
(
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
)
(
dal 24 gennaio 1977
)
SPOSETTI Giuseppe
(
DEMOCRAZIA CRISTIANA
)
VIZZINI Carlo
(
PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO
)
(
dal 5 ottobre 1976
)
ZARRO Giovanni
(
DEMOCRAZIA CRISTIANA
)
(
dall'11 marzo 1978
)
ZAVAGNIN Antonio
(
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
)