MANNINO Calogero ASMARA,
20 agosto 1939
Laurea in scienze politiche e giurisprudenza; impiegato
Eletto nel collegio PALERMO
Proclamato il 25 giugno 1987 Elezione convalidata il 17 febbraio 1988
Iscritto
al gruppo parlamentare:
dal 9 luglio 1987
al 22 aprile 1992
Componente di organi parlamentari:
|
Componente della |
|
|
dal 4 agosto 1987 al 22 aprile 1992 |
Uffici di Governo:
|
I Governo Goria:
MINISTRO DEI TRASPORTI
dal 28 luglio 1987
al 13 aprile 1988
|
|
I Governo De Mita:
MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E FORESTE
dal 13 aprile 1988
al 22 luglio 1989
|
|
VI Governo Andreotti:
MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E FORESTE
dal 22 luglio 1989
al 27 luglio 1990
|
|
VII Governo Andreotti:
MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
dal 12 aprile 1991
al 28 giugno 1992
|
Termine del mandato:
|