Sei in:
HomePage
\VIII Legislatura\Composizione\I Governi durante la VIII legislatura
Introduzione
Composizione
I Deputati
L'Ufficio di Presidenza
I gruppi parlamentari
Le commissioni permanenti
Le commissioni speciali
Le Giunte
Le commissioni bicamerali e d'inchiesta
I Giurì d'onore
Le Commissioni di vigilanza
I Governi durante la VIII legislatura
Resoconti
Stenografici dell'Assemblea
Bollettino Commissioni
Stenografici indagini conoscitive
Stenografici delle sedi Legislativa e Redigente
Documenti
Progetti di legge
Leggi
Documenti parlamentari
Motore di ricerca
Stampati dei progetti di legge
Motore di ricerca
Altre Legislature
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
I Governi durante la VIII legislatura
Questa sezione riporta la composizione dei sette Governi che sono stati in carica durante i lavori della VIII legislatura, nonché un elenco alfabetico generale di coloro che hanno fatto parte di tali compagini governative. Prossimamente dai singoli nominativi si potrà accedere alle relative schede personali.
INDICE
V Governo Andreotti (20 marzo 1979 - 4 agosto 1979)
I Governo Cossiga (4 agosto 1979 - 4 aprile 1980)
II Governo Cossiga (4 aprile 1980 - 18 ottobre 1980)
I Governo Forlani (18 ottobre 1980 - 28 giugno 1981)
I Governo Spadolini (28 giugno 1981 - 23 agosto 1982)
II Governo Spadolini (23 agosto 1982 - 1 dicembre 1982)
V Governo Fanfani (1 dicembre 1982 - 4 agosto 1983)
Elenco alfabetico generale dei membri di Governo durante la VIII legislatura
V Governo Fanfani
(1 dicembre 1982 - 4 agosto 1983)
Ministri, Sottosegretari di Stato e Alti Commissari
Presidente del Consiglio dei Ministri
Vice Presidente del Consiglio dei Ministri
Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
FANFANI Amintore
Senatore della Repubblica
ORSINI Bruno
Deputato al Parlamento
(SEGRETARIO)
(dal 2 dicembre 1982)
TASSONE Mario
Deputato al Parlamento
(INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO)
(dal 7 dicembre 1982)
ZOLLA Michele
Deputato al Parlamento
(SERVIZI DI SICUREZZA)
(dal 7 dicembre 1982)
Ministri senza portafoglio
Ministeri
Ministri
RAPPORTI CON IL PARLAMENTO
ABIS Lucio
COORDINAMENTO INTERNO POLITICHE COMUNITARIE
BIONDI Alfredo
Deputato al Parlamento
AFFARI REGIONALI
FABBRI Fabio
Senatore della Repubblica
COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
FORTUNA Loris
Deputato al Parlamento
COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
ROMITA Pier Luigi
Deputato al Parlamento
FUNZIONE PUBBLICA
SCHIETROMA Dante
Senatore della Repubblica
INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO
SIGNORILE Claudio
Deputato al Parlamento
Ministri e Sottosegretari di Stato
Ministeri
Ministri
Sottosegretari
AFFARI ESTERI
COLOMBO Emilio
Deputato al Parlamento
CORTI Bruno
Deputato al Parlamento
(dal 7 dicembre 1982)
COSTA Raffaele
Deputato al Parlamento
(dal 7 dicembre 1982)
FIORET Mario
Deputato al Parlamento
(dal 7 dicembre 1982)
PALLESCHI Roberto
Deputato al Parlamento
(dal 7 dicembre 1982)
AGRICOLTURA E FORESTE
MANNINO Calogero
Deputato al Parlamento
CAMPAGNOLI Mario
Deputato al Parlamento
(dal 7 dicembre 1982)
MARAVALLE Fabio
Senatore della Repubblica
(dal 7 dicembre 1982)
BENI CULTURALI
VERNOLA Nicola
Deputato al Parlamento
PARRINO Francesco
Senatore della Repubblica
(dal 7 dicembre 1982)
BILANCIO, PROGR. ECONOMICA
BODRATO Guido
Deputato al Parlamento
AIARDI Alberto
Deputato al Parlamento
(dal 7 dicembre 1982)
COMMERCIO CON L'ESTERO
CAPRIA Nicola
Deputato al Parlamento
SPERANZA Edoardo
Deputato al Parlamento
(dal 7 dicembre 1982)
DIFESA
LAGORIO Lelio
Deputato al Parlamento
CICCARDINI Bartolomeo
Deputato al Parlamento
(dal 7 dicembre 1982)
MAZZOLA Francesco
Deputato al Parlamento
(dal 7 dicembre 1982)
SCOVACRICCHI Martino
Deputato al Parlamento
(dal 7 dicembre 1982)
FINANZE
FORTE Francesco
Deputato al Parlamento
CAROLI Giuseppe
Deputato al Parlamento
(dal 7 dicembre 1982)
CARPINO Antonio
Deputato al Parlamento
(dal 7 dicembre 1982)
CIAMPAGLIA Alberto
Deputato al Parlamento
(dal 7 dicembre 1982)
MORO Paolo Enrico
Deputato al Parlamento
(dal 7 dicembre 1982)
GIUSTIZIA
DARIDA Clelio
Deputato al Parlamento
GARGANI Giuseppe
Deputato al Parlamento
(dal 7 dicembre 1982)
SCAMARCIO Gaetano
Senatore della Repubblica
(dal 7 dicembre 1982)
INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO
PANDOLFI Filippo Maria
Deputato al Parlamento
AVELLONE Giuseppe
Senatore della Repubblica
(dal 7 dicembre 1982)
NOVELLINI Enrico
Senatore della Repubblica
(dal 7 dicembre 1982)
REBECCHINI Francesco
Senatore della Repubblica
(dal 7 dicembre 1982)
INTERNO
ROGNONI Virginio
Deputato al Parlamento
CORDER Marino
Deputato al Parlamento
(dal 7 dicembre 1982)
SANZA Angelo Maria
Deputato al Parlamento
(dal 7 dicembre 1982)
SPINELLI Francesco
Senatore della Repubblica
(dal 7 dicembre 1982)
LAVORI PUBBLICI
NICOLAZZI Franco
Deputato al Parlamento
MALVESTIO Piergiovanni
Deputato al Parlamento
(dal 7 dicembre 1982)
QUARANTA Enrico
Senatore della Repubblica
(dal 7 dicembre 1982)
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE
SCOTTI Vincenzo
Deputato al Parlamento
COSTA Mario
Senatore della Repubblica
(dal 7 dicembre 1982)
CRESCO Angelo
Deputato al Parlamento
(dal 7 dicembre 1982)
LECCISI Pino
Deputato al Parlamento
(dal 7 dicembre 1982)
MARINA MERCANTILE
DI GIESI Michele
Deputato al Parlamento
NONNE Giovanni
Deputato al Parlamento
(dal 7 dicembre 1982)
PATRIARCA Francesco
Senatore della Repubblica
(dal 7 dicembre 1982)
PARTECIPAZIONI STATALI
DE MICHELIS Gianni
Deputato al Parlamento
FERRARI Giorgio
Deputato al Parlamento
(dal 7 dicembre 1982)
GIACOMETTI Delio
Senatore della Repubblica
(dal 7 dicembre 1982)
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
GASPARI Remo
Deputato al Parlamento
COLUCCI Francesco
Deputato al Parlamento
(dal 7 dicembre 1982)
URSO Salvatore
Deputato al Parlamento
(dal 7 dicembre 1982)
PUBBLICA ISTRUZIONE
FALCUCCI Franca
FASSINO Giuseppe
Senatore della Repubblica
(dal 7 dicembre 1982)
MAGNANI NOYA Maria
Deputato al Parlamento
(dal 7 dicembre 1982)
AMALFITANO Domenico
Deputato al Parlamento
(dal 31 gennaio 1983)
SANITA'
ALTISSIMO Renato
Deputato al Parlamento
QUATTRONE Francesco
Deputato al Parlamento
(dal 7 dicembre 1982)
RAFFAELLI Mario
Deputato al Parlamento
(dal 7 dicembre 1982)
TESORO
GORIA Giovanni
Deputato al Parlamento
FRACANZANI Carlo
Deputato al Parlamento
(dal 7 dicembre 1982)
MANFREDI Manfredo
Deputato al Parlamento
(dal 7 dicembre 1982)
TIRABOSCHI Angelo
Deputato al Parlamento
(dal 7 dicembre 1982)
SANTUZ Giorgio
Deputato al Parlamento
(dal 31 gennaio 1983)
TRASPORTI
CASALINUOVO Mario
Deputato al Parlamento
GRASSI BERTAZZI Niccolo'
Senatore della Repubblica
(dal 7 dicembre 1982)
REINA Giuseppe
Deputato al Parlamento
(dal 7 dicembre 1982)
RIZZI Enrico
Deputato al Parlamento
(dal 7 dicembre 1982)
TURISMO E SPETTACOLO
SIGNORELLO Nicola
Senatore della Repubblica
FERRALASCO Giuseppe
Senatore della Repubblica
(dal 7 dicembre 1982)